Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 36, 2., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: klaus@coffeemaker.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-14 fjernes Navne: COFFEEMAKER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Direktion: Klaus Bryld (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-05-23 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 fjernes Revisor: PM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: klaus@coffeemaker.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 36, 2., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 71, 1260 København K (offentliggjort 2006-06-30)
Den 2006-09-13 tilføjes Direktion: Klaus Bryld (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Direktion: Christian Lundgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og drive kaffekoncepter i Skandinavien og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 tilføjes Navne: COFFEEMAKER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-12 fjernes Navne: CLM ApS (offentliggjort 2006-06-30)
Den 2006-09-13 tilføjes Revisor: PM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Revisor: TVF 2014 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 tilføjes Vedtægter: 2006-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 71, 1260 København K (offentliggjort 2006-06-30)
Den 2006-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 638, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Direktion: Christian Lundgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 fjernes Direktion: Michael Stoltze Malling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Navne: CLM ApS (offentliggjort 2006-06-30)
Den 2006-06-29 fjernes Navne: DESIGN MALLING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Navne: DESIGN MALLING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-19 fjernes Navne: S. MALLINGS FORLAG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-19 tilføjes Revisor: TVF 2014 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-19 fjernes Revisor: Nils Roe Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-19 fjernes Direktion: Anne-Dorthe Løwe Reiss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 638, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-02-13 tilføjes Direktion: Anne-Dorthe Løwe Reiss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-13 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-02-13 tilføjes Navne: S. MALLINGS FORLAG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-13 tilføjes Revisor: Nils Roe Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)