Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-07-06 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 3. OKTOBER 1975, AARHUS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvangs Allé 145, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1995-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 fjernes Revisor: KRISTIANSEN & MOGENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 fjernes Bestyrelse: Poul Howard Hassager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 fjernes Direktion: Gunnar Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-30 fjernes Bestyrelse: Sven Aage Osmund Kjøgs Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-30 fjernes Direktion: Sven Aage Osmund Kjøgs Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-30 fjernes Revisor: J. O. Harlou & Co, Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og drift af fast ejendom samt investering i værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-18 tilføjes Vedtægter: 1985-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvangs Allé 145, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1975-10-03 tilføjes Bestyrelse: Sven Aage Osmund Kjøgs Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Direktion: Sven Aage Osmund Kjøgs Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 3. OKTOBER 1975, AARHUS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Revisor: J. O. Harlou & Co, Revisionsinteressentskab, KRISTIANSEN & MOGENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)