Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-08-28 fjernes Navne: CTKM 132 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 37, 1585 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1976-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 fjernes Revisor: C. C. H. VON ROSEN & CO. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 fjernes Bestyrelse: Niels Tobiesen Meyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 fjernes Direktion: Kenneth Hellman Bengtsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-06 tilføjes Revisor: C. C. H. VON ROSEN & CO. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-06 fjernes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-21 tilføjes Direktion: Kenneth Hellman Bengtsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-21 fjernes Direktion: John Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-14 fjernes Bestyrelse: Jens Sophus Frede Jordan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-16 tilføjes Navne: CTKM 132 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Navne: STOFA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-19 tilføjes Bestyrelse: Jens Sophus Frede Jordan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-19 fjernes Bestyrelse: Mogens Carlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i STOFA A/S (reg.nr. A/S 30.460) samt udøve sædvanlig formueforvalt- ning af selskabets midler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-19 tilføjes Vedtægter: 1995-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-21 tilføjes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-21 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Bestyrelse: Ulf Søgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Direktion: Holger Egon Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Bestyrelse: Tommy Boserup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-20 fjernes Direktion: Ulf Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 fjernes Bestyrelse: Arnold Nørregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 8.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-11 tilføjes Navne: STOFA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-10 fjernes Navne: CTKM 132 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 37, 1585 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Bestyrelse: Arnold Nørregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Direktion: Ulf Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Navne: CTKM 132 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Omlægningsperiode start: 1976-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)