Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Kajgade 10, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-26 fjernes Direktion: Peter Jensen Bøgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-26 fjernes Navne: FJORDFARTEN SVANEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investerings- og udlejnings- virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-08 fjernes Hovedbranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-09 tilføjes Navne: FJORDFARTEN SVANEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-08 fjernes Navne: FJORDLINE SHIPPING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Vedtægter: 2001-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-21 tilføjes Direktion: Peter Jensen Bøgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 fjernes Direktion: Eric Jensen Bøgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-27 tilføjes Navne: FJORDLINE SHIPPING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-26 fjernes Navne: LANO ELEKTRONIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-26 fjernes Direktion: Erling Borup Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Revisor: Finn Weck Warhuus (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Kajgade 10, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-01-26 tilføjes Direktion: Erling Borup Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-26 tilføjes Hovedbranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-01-26 tilføjes Navne: LANO ELEKTRONIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-26 tilføjes Revisor: Finn Weck Warhuus, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)