Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-09-16 fjernes Navne: V.D. FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 50, 4180 Sorø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-27 fjernes Direktion: Søren Sundby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 tilføjes Navne: V.D. FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 fjernes Navne: VD CHARCUTERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 fjernes Direktion: Villy Peter Rasmus Compen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fast ejendom, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en til Erhvervs- og Selskabs- styrelsen anmeldt direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-24 tilføjes Vedtægter: 1991-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-24 fjernes Revisor: Kurt Horney (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 50, 4180 Sorø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-10 tilføjes Direktion: Villy Peter Rasmus Compen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-10 tilføjes Navne: VD CHARCUTERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-10 tilføjes Revisor: Kurt Horney, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)