Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 63, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-05 fjernes Bestyrelse: Tim Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 fjernes Direktion: Denis Lewinsky (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-05 fjernes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET ODINSHØJ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1982-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-19 fjernes Bestyrelse: Rita Lilian Alexandra Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-19 fjernes Direktion: Alex Friedmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-19 fjernes Revisor: Revisor Torben Bjørn Hult, Per Wilstrup Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-07 tilføjes Revisor: Per Wilstrup Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-07 fjernes Revisor: Jens Helge Houman-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 fjernes Direktion: Rita Lilian Alexandra Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Bestyrelse: Finn Rønberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering, køb og salg af ejer- lejligheder/ejerlejlighedsejendomme, værdipapirer og hermed bestlægtet virksomhed samt udlejning og admini- stration af selskabets ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 tilføjes Vedtægter: 1989-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 9.135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1982-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 63, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-07-17 tilføjes Bestyrelse: Finn Rønberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-07-17 tilføjes Direktion: Rita Lilian Alexandra Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-07-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-07-17 tilføjes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET ODINSHØJ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-07-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-07-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-07-17 tilføjes Revisor: Jens Helge Houman-Jensen, Revisor Torben Bjørn Hult, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)