Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-05 tilføjes Vedtægter: 2023-09-05 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 325, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Direktion: Thomas Munk Aarup (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Direktion: Jørgen Eluf Paulsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Legale ejere: THOMAS AARUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Navne: Hobrovej 317 ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Navne: JEP EJENDOMME AALBORG ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Reelle ejere: Thomas Munk Aarup (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Jørgen Eluf Paulsen (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Vedtægter: 2023-02-28 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-28)
Den 2013-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, drive og administrere fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Vedtægter: 2013-09-16 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2013-09-16 fjernes Revisor: RG 2011 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Revisor: RG 2011 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Revisor: JG Udlejning v/Jan Granat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Revisor: JG Udlejning v/Jan Granat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET N C IVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-26)
Den 2005-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2005-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 101, 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2004-09-01)
Den 2004-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 101, 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2004-09-01)
Den 2004-09-01 tilføjes Direktion: Jørgen Eluf Paulsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2004-09-01 fjernes Direktion: Flemming Brint Grønborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Eluf Paulsen, REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2004-09-01 fjernes Legale ejere: Jørgen Eluf Paulsen (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2004-09-01 tilføjes Navne: JEP EJENDOMME AALBORG ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2004-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Eluf Paulsen (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2004-09-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET N C IVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Revisor: Svend Klindt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: 1 (offentliggjort 2003-11-03)
Den 2004-08-31 fjernes Navne: KJELDSEN OG CHRISTENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-26)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-10 tilføjes Revisor: Svend Klindt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Revisor: FBA 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: 1 (offentliggjort 2003-11-03)
Den 1994-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-10-22 fjernes Direktion: Lisbeth Andrea Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-03-01 tilføjes Direktion: Lisbeth Andrea Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-03-01 tilføjes Navne: KJELDSEN OG CHRISTENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 1976-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 1976-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-28)
Den 1976-03-01 tilføjes Revisor: FBA 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)