Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Boel | 16.08.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Steen Jensen | 29.11.1995 | 29.11.1995 | direktør |
Bjarne Petersen | 01.02.1984 | 19.12.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Erik Hedeager | 22.04.2013 | formand |
Carsten Steen Jensen | 16.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Claus Boel | 10.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Berg Madsen | 06.01.2005 | 22.04.2013 | formand |
Bjarne Petersen | 21.01.2002 | 16.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bent Hansen Poulsen | 21.01.2002 | 10.05.2004 | formand |
Aase Hesselholdt Jensen | 01.02.1984 | 21.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Margrethe Jensen | 01.02.1984 | 21.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jensen | 01.02.1984 | 22.04.1993 | bestyrelsesmedlem |