Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jytte og Ole Christensen Holding ApS (CVR 40748032) | NORMAL | 31.08.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jytte og Ole Christensen Holding ApS (CVR 40748032) | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Mette Røjskjær Christensen | 10.11.2015 | 22.08.2019 | 5,00-9,99% | 10,00 % |
Ole Christensen | 01.05.1976 | 22.08.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Jytte Christensen | 01.05.1976 | 22.08.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |