Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Binavne |
Den 2017-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Krathusparken 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Direktion: Hans-Erik Westerberg (direktion) (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Kontaktoplysninger: hanserikwesterberg@icloud.com (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Legale ejere: Hans-Erik Westerberg (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Navne: EWETRONIC ApS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes ObligatoriskEmail: hanserikwesterberg@icloud.com (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2015-08-29 tilføjes ObligatoriskEmail: hanserikwesterberg@icloud.com (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2015-08-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2015-08-07 tilføjes Vedtægter: 2015-08-07 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2015-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: hanserikwesterberg@icloud.com (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2015-06-26 fjernes Kontaktoplysninger: hewesterberg@gmail.com (offentliggjort 2015-06-27)
Den 2014-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: hewesterberg@gmail.com (offentliggjort 2015-06-27)
Den 2014-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krathusparken 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2014-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Krathusparken 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-03-16)
Den 2010-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, sælge og eje anparter og andre værdipapirer samt drive anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2010-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 180.000,00 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2010-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2010-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. Herudover tegnes selskabet af direktøren alene. (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2010-12-16 tilføjes Vedtægter: 2010-12-16 (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2007-01-12 fjernes Revisor: THORNBERG2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Revisor: THORNBERG2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krathusparken 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-03-16)
Den 2002-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 23, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-04-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-23 tilføjes Legale ejere: Hans-Erik Westerberg (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2001-04-23 tilføjes Navne: EWETRONIC ApS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2001-04-22 fjernes Navne: EWETRONIC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2001-04-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-23 fjernes Bestyrelse: Marianne Westerberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-23 fjernes Binavne: WEPLACO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: hew@westerberg.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-18 tilføjes Bestyrelse: Palle Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-17 fjernes Bestyrelse: Johan Olof Westerberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Revisor: Bent Jørn Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hew@westerberg.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1995-01-23 tilføjes Revisor: Bent Jørn Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-23 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 fjernes Bestyrelse: Anders Westerberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 fjernes Bestyrelse: Kaj Helweg-Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 23, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-04 tilføjes Bestyrelse: Kaj Helweg-Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-04 tilføjes Binavne: WEPLACO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-04 tilføjes Direktion: Hans-Erik Westerberg (direktion) (offentliggjort 2017-02-17)
Den 1981-02-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-04 tilføjes Navne: EWETRONIC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 1981-02-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 1981-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-17)
Den 1981-02-04 tilføjes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-17)