Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-09-16 fjernes Navne: ApS AF 3/3 1976 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 1165 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Bestyrelse: Otto Beisheim (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Direktion: Erwin Valentil Conradi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Revisor: Bent Roark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel en gros (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens formand alene eller af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-25 tilføjes Vedtægter: 1985-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 1165 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-03 tilføjes Bestyrelse: Otto Beisheim (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-03 tilføjes Direktion: Erwin Valentil Conradi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-03 tilføjes Navne: ApS AF 3/3 1976 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-03 tilføjes Revisor: Bent Roark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)