Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1989-09-28 fjernes Navne: GKPS AF 31.03.1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: C.E. Christiansens Vej 56, 4930 Maribo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Omlægningsperiode start: 1981-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Revisor: Niels Christian Brühl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-22 fjernes Bestyrelse: Børge Bock-Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-22 fjernes Direktion: Aage Ludvig Gade Maagensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-19 tilføjes Navne: GKPS AF 31.03.1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 fjernes Navne: M-DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 fjernes Revisor: Jørgen Antonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre elektronisk databehand- ling på servicebasis, indenfor de i lov om statsautori- serede revisorer paragraf 10 afgrænsede områder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-31 tilføjes Vedtægter: 1989-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1981-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.E. Christiansens Vej 56, 4930 Maribo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-03 tilføjes Bestyrelse: Børge Bock-Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-03 tilføjes Direktion: Aage Ludvig Gade Maagensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-03 tilføjes Navne: M-DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-03 tilføjes Revisor: Jørgen Antonsen, Niels Christian Brühl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)