Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
P. Larsen Hobro Holding ApS (CVR 41697806) | NORMAL | 22.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Palle Hågen Larsen | 20.12.2019 | 22.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Bøje Jørn Larsen | 19.02.2001 | 20.12.2019 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Palle Hågen Larsen | 19.02.2001 | 19.12.2019 | 20,00-24,99% | 20,00 % |