Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gert Fogtdal(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Frank Moss Strømsted(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 40,00 % |
Troels Finn Jørgensen(virk.: 18) | 11,11 % | 16,67 % | 16,67 % | 22,22 % |
Anders Jørgen Hillerup(virk.: 50) | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 18,00 % |
Palle Christensen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Annette Jørgensen(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 50,00 % |
Knud Hakon Emil Jensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Tonny Rigmor Jensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Bjarne Knudsen(virk.: 35) | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Jens Flemming Jensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Henrik Bærentsen Lyngkjær(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 4,58 % | 5,23 % | 5,23 % | 24,26 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Flemming Jensen | ||
Annette Jørgensen | ||
Anders Jørgen Hillerup | 01.01.2007 | Gl Kirkevej 2, 8550 Ryomgård |
Per Bjarne Knudsen | 01.01.2007 | Hestehavevej 9, 4990 Sakskøbing |
Troels Finn Jørgensen | 01.01.2007 | Kettingevej 50, 4892 Kettinge |
Palle Christensen | 08.06.2012 | Ved Havnen 12, 4880 Nysted |
Frank Moss Strømsted | 09.09.2013 | Roarsvej 8, 2000 Frederiksberg |
Henrik Bærentsen Lyngkjær | 07.01.2020 | Græsengen 19, 4000 Roskilde |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Min Købmand Kettinge ApS | 41076364 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
TROELS JØRGENSEN A/S | 33061072 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
TROELS JØRGENSEN EJENDOMME A/S | 32361951 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.12.1996 | 1,64 (km) | Kettingevej 50, 4892 Kettinge | Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge | Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge |
03.08.2017 | 0,00 (km) | Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge | Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 07.05.2018 og angivet som gældende fra 03.08.2017 (259 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Selskabet af 30.06.2009 ApS | 32289134 |
Selskabet af 30.07.2018 aps | 31577829 |
Selskabet af 30. april 2016 Aps | 34738971 |
Selskabet af 30. april IVS | 30538420 |
Selskabet af 30. august 2002 A/S | 26757150 |
Selskabet af 30. juni ApS | 37876496 |
SELSKABET AF 30. NOVEMBER 2011 A/S | 33391315 |
Selskabet af 31-5-11 ApS | 33750722 |
Selskabet af 31.07.2012 A/S | 17969048 |
SELSKABET AF 31.12.2013 A/S | 35847731 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gert Fogtdal(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
Frank Moss Strømsted(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Troels Finn Jørgensen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Anders Jørgen Hillerup(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 1 | 8 | 23 | 3 |
Palle Christensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Annette Jørgensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Knud Hakon Emil Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tonny Rigmor Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Per Bjarne Knudsen(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 |
Jens Flemming Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Henrik Bærentsen Lyngkjær(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 23 % | 0 % | 4 % | 27 % | 39 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gert Fogtdal(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 2 | 4 | 4 |
Frank Moss Strømsted(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 1 | 1 | 3 |
Troels Finn Jørgensen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 13 | 1 | 6 |
Anders Jørgen Hillerup(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 48 | 7 | 2 | 3 |
Palle Christensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 0 |
Annette Jørgensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 0 | 0 | 0 |
Knud Hakon Emil Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tonny Rigmor Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per Bjarne Knudsen(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 33 |
Jens Flemming Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Bærentsen Lyngkjær(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 4 | 0 | 0 |
Sum | 106 | 32 | 9 | 49 |
Pct. | 54 % | 16 % | 5 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |