Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-04-01 fjernes Binavne: MIDTJYSK LYSFABRIK A/S, ANNIES OF DENMARK A/S, ANNIES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2001-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 fjernes Navne: BOLSIUS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Bestyrelse: Franciscus Hendricus Rats (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Direktion: Franciscus Hendricus Rats (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@gts.dk (offentliggjort 2001-02-05)
Den 2001-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gts.dk (offentliggjort 2001-02-05)
Den 2001-01-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2001-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 250, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-12 tilføjes Bestyrelse: V.A.L.M Kristen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Direktion: Franciscus Hendricus Rats (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Vedtægter: 2000-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 fjernes Bestyrelse: Jakob Skaarup Arrevad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 fjernes Direktion: Jørn Brund Alsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-31 fjernes Hovedbranche: Stearinlysfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-11 tilføjes Bestyrelse: Franciscus Hendricus Rats (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-11 fjernes Bestyrelse: Gerardus Johannes Maria Roefs (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jørn Brund Alsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Jørn Brund Alsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-31 fjernes Bestyrelse: Annie Studsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 fjernes Direktion: Annie Studsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Navne: BOLSIUS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-04 fjernes Navne: MIDTJYSK LYSFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-01 tilføjes Bestyrelse: Gerardus Johannes Maria Roefs (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 fjernes Bestyrelse: Ejvind Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-30 tilføjes Binavne: MIDTJYSK LYSFABRIK A/S, ANNIES OF DENMARK A/S, ANNIES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-24 tilføjes Navne: MIDTJYSK LYSFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-23 fjernes Navne: MIDTJYSK LYSFABRIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 fjernes Bestyrelse: Kurt Korsbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 250, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-04-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Korsbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-04-01 tilføjes Direktion: Annie Studsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Hovedbranche: Stearinlysfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-04-01 tilføjes Navne: MIDTJYSK LYSFABRIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-04-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)