Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-08-25 fjernes Navne: DET ER FOR BØRN ' 94 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunegårdsvej 45, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Direktion: Freddie Althoehn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Revisor: Reg. revior Peter Andreas Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-04 fjernes Direktion: Catrine Henriette Isaebel Reinholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 tilføjes Navne: DET ER FOR BØRN ' 94 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 fjernes Navne: V.L. DESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 fjernes Direktion: Jan Martin Frøhlke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udstillings- og medievirksomhed samt handel og finansiering eller virksomhed i tilknytning hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 tilføjes Vedtægter: 1993-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-06 fjernes Direktion: Ruth Elinor Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunegårdsvej 45, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-18 tilføjes Direktion: Ruth Elinor Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-18 tilføjes Navne: V.L. DESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-18 tilføjes Revisor: Reg. revior Peter Andreas Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)