Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-10-31 fjernes Navne: JØRN WURGLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 24, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Revisor: ASX 125 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-15 fjernes Direktion: Jørn Würgler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-15 fjernes Revisor: Elgård Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed indenfor handel, håndværk og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-17 tilføjes Vedtægter: 1984-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 24, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-28 tilføjes Direktion: Jørn Würgler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-28 tilføjes Navne: JØRN WURGLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-28 tilføjes Revisor: Elgård Madsen, ASX 125 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)