Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Verner Olesen | 25.01.1974 | 26.01.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisbeth Christensen | 17.11.2014 | 26.01.2016 | bestyrelse |
Ruth Olesen | 01.04.2014 | 26.01.2016 | formand |
Verner Olesen | 24.10.2000 | 26.01.2016 | bestyrelse |
Ulla Aagaard | 24.10.2000 | 19.10.2014 | bestyrelse |