Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Hadsbjerg | 02.02.2006 | direktør |
Peter Hellerung Christiansen | 20.08.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Schmidt Madsen | 20.08.2003 | 02.02.2006 | direktør |
Hans Bak Skammelsen | 27.02.1976 | 20.08.2003 | direktør |
Peter Schmidt Madsen | 27.02.1976 | 14.11.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Bruun Geertsen | 19.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Skou | 19.12.2023 | formand |
Henriette Hellerung Christiansen | 03.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bennike | 12.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael August Bonde Christiansen | 22.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Svend Pedersen | 20.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christina Bruun Geertsen | 28.05.2020 | 18.12.2023 | formand |
Christina Bruun Geertsen | 11.04.2018 | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mette Grete Ewald Boysen | 23.10.2015 | 03.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Børge Christiansen | 29.04.2009 | 28.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Preis | 29.04.2009 | 28.05.2020 | formand |
Henrik Møgelmose | 19.12.2006 | 29.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Schmidt Madsen | 02.02.2006 | 07.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Finn Sehested | 09.02.2005 | 13.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bruun Andreasen | 20.08.2003 | 22.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Preis | 20.08.2003 | 19.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Michael Ring | 20.08.2003 | 09.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hellerung Christiansen | 20.08.2003 | 20.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Peter Schmidt Madsen | 20.08.2003 | 20.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Preben Johannes Hemmingsen Berg | 03.03.1997 | 22.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Niels Pagter Kristensen | 27.02.1976 | 17.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Windfeldt | 27.02.1976 | 03.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Peter Schmidt Madsen | 27.02.1976 | 08.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Poul Wentzer Licht | 27.02.1976 | 14.11.1989 | bestyrelsesmedlem |