Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Hanevad 18, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Hanevad 18, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-10-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Hanevad 18, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Hanevad 18, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Hanevad 18, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2021-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Hanevad 10, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-30 fjernes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 tilføjes Direktion: Jan Stolt Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-02 fjernes Direktion: Peder Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-02 tilføjes Legale ejere: Sonja Mona Johansen Kjærgaard (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2012-03-02 tilføjes Reelle ejere: Sonja Mona Johansen Kjærgaard (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2012-02-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Direktion: Peder Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-09 fjernes Direktion: Peder Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-09 fjernes Bestyrelse: Jan Stolt Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 fjernes Revisor: John Formsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 fjernes Bestyrelse: Elvira Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, transportvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-12 tilføjes Vedtægter: 1992-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 fjernes Direktion: Gunnar Olaf Angelo Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-26 fjernes Revisor: Revisor Sven Erik Sandberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-07 fjernes Bestyrelse: Hans Iver Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Hanevad 10, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-10-29)
Den 1976-03-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Iver Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-03-15 tilføjes Direktion: Gunnar Olaf Angelo Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-03-15 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-03-15 tilføjes Navne: SØRKJÆR TRANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-03-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-15 tilføjes Revisor: Revisor Sven Erik Sandberg, John Formsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)