Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kai Albertsen | 23.06.1965 | 10.06.2008 | direktion |
Gunner Ejner Madsen | 23.06.1965 | 19.03.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Willemoes Albertsen | 30.11.2001 | 10.06.2008 | bestyrelse |
Dorthe Jonna Willemoes Albertsen | 30.11.2001 | 10.06.2008 | formand |
Kai Albertsen | 23.06.1965 | 10.06.2008 | bestyrelse |
Gunner Ejner Madsen | 23.06.1965 | 30.11.2001 | bestyrelse |
Bente Andersen | 23.06.1965 | 24.04.1992 | bestyrelse |
Hans Albertsen | 23.06.1965 | 24.04.1992 | bestyrelse |
Kai Albertsen | 23.06.1965 | 17.01.1991 | bestyrelse |