Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Valeri Alexander Mikkelsen | 02.02.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Erwin Friis-Hasché | 07.04.1976 | 02.02.2010 | direktion |
Jørgen Qvist | 07.04.1976 | 01.07.1999 | direktion |
Jørgen Borup Hansen | 07.04.1976 | 18.09.1997 | direktion |
Jette Marchen Daugaard-Jensen | 07.04.1976 | 31.12.1994 | direktion |
Søren Hillerup | 07.04.1976 | 09.06.1987 | direktion |