Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden råstofindvinding i.a.n. (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2022-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldenburg Alle 7, st., 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 15, st., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 fjernes Legale ejere: Ingelis Katrine Toft (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 15, st., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 15, 2. th., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 tilføjes Direktion: Jørgen Roager (direktør) (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 fjernes Direktion: Peter Christian Toft (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jr@exactarevision.dk (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 fjernes Bestyrelse: Bjarne Reimund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-02 tilføjes Legale ejere: Jørgen Roager (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2019-02-02 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Roager (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Charlotte Anna Germaine Fournais (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-28 fjernes Binavne: DANEFLINT A/S (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-12-15 tilføjes Navne: MØENS STENMINER ApS (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-14 fjernes Navne: A/S MØENS STENMINER (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 fjernes Legale ejere: Peter Christian Toft (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2012-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 15, 2. th., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2012-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenminevej 7, 4792 Askeby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-04 fjernes Revisor: Jørgen Roager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden råstofindvinding i.a.n. (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden råstofudvinding i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenminevej 7, 4792 Askeby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenminevej 7, 4792 Askeby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Toft (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-10-02 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Toft (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-10-02 tilføjes Direktion: Peter Christian Toft (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Charlotte Anna Germaine Fournais (offentliggjort 2022-11-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-11 tilføjes Revisor: Jørgen Roager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET AF 7. MARTS 1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 fjernes Direktion: Mogens Fournais (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-24 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Reimund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-24 fjernes Bestyrelse: Ingelis Katrine Toft (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-24 fjernes Bestyrelse: Agnes Dahlin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive stenbrudsvirksomhed og sådanne i forbindelse dermed stående virksomheder, som aktieselskabets bestyrelse måtte vedtage. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Vedtægter: 1996-12-23 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 1994-11-23 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Legale ejere: Peter Christian Toft (offentliggjort 2022-11-09)
Den 1988-10-27 fjernes Bestyrelse: Mogens Fournais (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 480.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Legale ejere: Ingelis Katrine Toft (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1916-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenminevej 7, 4792 Askeby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1916-01-29 tilføjes Bestyrelse: Mogens Fournais (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1916-01-29 tilføjes Binavne: DANEFLINT A/S (offentliggjort 2016-12-29)
Den 1916-01-29 tilføjes Direktion: Mogens Fournais (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1916-01-29 tilføjes Hovedbranche: Anden råstofudvinding i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1916-01-29 tilføjes Navne: A/S MØENS STENMINER (offentliggjort 2016-12-29)
Den 1916-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1916-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1916-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1916-01-29 tilføjes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S, REVISIONSSELSKABET AF 7. MARTS 1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1916-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 1916-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)