Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2007-02-20 fjernes Binavne: OE KABEL TV IT A/S, GALNET.DK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 25, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-08 fjernes Bestyrelse: Christian Albech (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 fjernes Direktion: Jens Bøge Arnesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-08 fjernes Navne: CANAL DIGITAL DANMARK KABEL TV IT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-10 tilføjes Bestyrelse: Kristin Muri Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 fjernes Bestyrelse: Katarina Birgitta Brixéus (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-17 tilføjes Bestyrelse: Erik Nord (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 fjernes Bestyrelse: Stig Eide Sivertsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Navne: CANAL DIGITAL DANMARK KABEL TV IT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 fjernes Navne: OE KABEL TV IT A/S (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2005-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Vedtægter: 2005-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 25, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 8, 5000 Odense C (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2005-11-16 tilføjes Bestyrelse: Stig Eide Sivertsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Direktion: Jens Bøge Arnesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 fjernes Direktion: Ole Bjørn Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 fjernes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-30 tilføjes Direktion: Thomas Brandt Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-07 tilføjes Bestyrelse: Flemming Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 fjernes Bestyrelse: Claus Wårsøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 tilføjes Bestyrelse: Svend Vestergaard-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 fjernes Bestyrelse: Bent Ove Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Telekommunikation (offentliggjort 2004-07-12)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Bøgehøj Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-18 fjernes Bestyrelse: Thomas Brandt Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-29 tilføjes Hovedbranche: Telekommunikation (offentliggjort 2004-07-12)
Den 2002-01-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2002-01-28 tilføjes Navne: OE KABEL TV IT A/S (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2002-01-27 fjernes Navne: OE KABEL TV A/S (offentliggjort 2001-01-12)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-22 tilføjes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-21 fjernes Revisor: HØFFNER REVISION A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-31 fjernes Bestyrelse: Svend Düring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Binavne: OE KABEL TV IT A/S, GALNET.DK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 8, 5000 Odense C (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2000-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 1, 5100 Odense C (offentliggjort 2000-07-31)
Den 2000-11-30 tilføjes Bestyrelse: Svend Düring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Navne: OE KABEL TV A/S (offentliggjort 2001-01-12)
Den 2000-11-29 fjernes Navne: OLE ERIKSEN KABEL TV MONTAGE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: ccc4069@vip.cypercity.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: ccc4069@vip.cypercity.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 1, 5100 Odense C (offentliggjort 2000-07-31)
Den 2000-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 8, 5100 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-25 tilføjes Navne: OLE ERIKSEN KABEL TV MONTAGE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-24 fjernes Navne: OLE ERIKSEN ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Navne: OLE ERIKSEN ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-31 fjernes Binavne: UNNISAT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 fjernes Navne: ApS OLE ERIKSEN KABEL TV (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-30 tilføjes Revisor: HØFFNER REVISION A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Revisor: REVISION ROSENDAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 fjernes Revisor: REVISION ROSENDAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 105.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 8, 5100 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-01 tilføjes Binavne: UNNISAT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Direktion: Ole Bjørn Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Navne: ApS OLE ERIKSEN KABEL TV (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)