Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-05-10 fjernes Binavne: H.F. BELYSNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-10 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET HJORTS GAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian IX's Gade 6, 1111 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Direktion: Jørgen Peter Følsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Revisor: ANASTASIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-26 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HJORTS GAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 fjernes Navne: H.F. ELECTRIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri og handel, herunder eksport og import (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-22 tilføjes Vedtægter: 1993-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 tilføjes Navne: H.F. ELECTRIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-19 fjernes Navne: FØLSGAARD OG SONNE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Peter Følsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-19 fjernes Binavne: H.F. ELECTRIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Navne: FØLSGAARD OG SONNE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 fjernes Navne: H.F. BELYSNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 fjernes Bestyrelse: Nils Kock-Petersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 fjernes Direktion: Poul Følsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 tilføjes Navne: H.F. BELYSNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 fjernes Navne: H.F. BELYSNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-12 tilføjes Binavne: H.F. ELECTRIC ApS, H.F. BELYSNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian IX's Gade 6, 1111 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-12-07 tilføjes Bestyrelse: Nils Kock-Petersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-12-07 tilføjes Direktion: Poul Følsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-12-07 tilføjes Navne: H.F. BELYSNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-12-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S, ANASTASIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)