Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 13, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Direktion: Inge-Lise Degnemark Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Legale ejere: Inge-Lise Degnemark Andersen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Navne: BIA SOLRØD ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Reelle ejere: Inge-Lise Degnemark Andersen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-18 tilføjes Direktion: Inge-Lise Degnemark Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-01-18 fjernes Direktion: Bent Ingemann Andersen (direktion) (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-07 tilføjes Legale ejere: Inge-Lise Degnemark Andersen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-01-07 fjernes Legale ejere: Bent Ingemann Andersen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-07 tilføjes Reelle ejere: Inge-Lise Degnemark Andersen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-01-07 fjernes Reelle ejere: Bent Ingemann Andersen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2013-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2013-05-17 tilføjes Vedtægter: 2013-05-17 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-18 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2009-12-17 fjernes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-12-18 tilføjes Navne: BIA SOLRØD ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2009-12-17 fjernes Navne: ENTREPRENØR INGEMANN ANDERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-23 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Revisor: MUNCH CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 13, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Notgangen 4, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-19 tilføjes Revisor: MUNCH CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-19 fjernes Revisor: MUNCH REVISION V/CARL MUNCH-NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-10 fjernes Revisor: MUNCH-NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Revisor: MUNCH REVISION V/CARL MUNCH-NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-06-12 tilføjes Legale ejere: Bent Ingemann Andersen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 1995-06-12 tilføjes Reelle ejere: Bent Ingemann Andersen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 1995-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 1995-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-11)
Den 1993-08-02 fjernes Direktion: Lejf Arnold Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-27 fjernes Revisor: Ea Teresa Irena Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 105.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Notgangen 4, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-22 tilføjes Direktion: Lejf Arnold Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-22 tilføjes Navne: ENTREPRENØR INGEMANN ANDERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 1975-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 1975-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-11)
Den 1975-08-22 tilføjes Revisor: Ea Teresa Irena Johansen, MUNCH-NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 1975-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-11)