Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Knud Vester | 01.09.1998 | 17.09.1999 | direktion |
Knud Larsen | 10.06.1997 | 01.09.1998 | direktion |
Sam Baroudy | 18.04.1996 | 03.09.1997 | direktion |
Jørgen Lindhardt | 29.09.1994 | 18.04.1996 | adm. dir |
Hanne Lund | 09.01.1956 | 23.05.1995 | direktion |
Jørgen Wejnold | 09.01.1956 | 29.09.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Freudendahl | 10.06.1997 | 17.09.1999 | bestyrelse |
Mark Jørgensen | 10.06.1997 | 17.09.1999 | bestyrelse |
Connie Sten Bille Christensen | 10.06.1997 | 17.09.1999 | bestyrelse |
Lorenz Johannes Thorndahl Jørgensen | 10.06.1997 | 17.09.1999 | formand |
Mogens Peder Kofoed Pihl | 10.06.1997 | 05.05.1999 | bestyrelse |
Jørgen Rye Jensen | 18.04.1996 | 10.06.1997 | bestyrelse |
Sam Baroudy | 18.04.1996 | 10.06.1997 | bestyrelse |
Axel Kierkegaard | 18.04.1996 | 10.06.1997 | formand |
Morten Damborg Agerskov | 17.12.1993 | 18.04.1996 | bestyrelse |
Hanne Lund | 17.12.1993 | 23.05.1995 | bestyrelse |
Poul Christian Tage Kjær | 11.11.1992 | 17.12.1993 | bestyrelse |
Morten Damborg Agerskov | 11.11.1992 | 13.12.1993 | bestyrelse |
Jørgen Wejnold | 09.01.1956 | 18.04.1996 | bestyrelse |
Finn Sand Andersen | 09.01.1956 | 18.04.1996 | formand |
Janni Spies | 09.01.1956 | 17.12.1993 | formand |
Johannes Skjøth | 09.01.1956 | 13.12.1993 | bestyrelse |
Steffen Frederik Møller | 09.01.1956 | 11.11.1992 | bestyrelse |
Leif Højneg Brodersen | 09.01.1956 | 02.11.1992 | bestyrelse |
Erik Henning Jensen | 09.01.1956 | 11.11.1987 | bestyrelse |