Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: berno@privat.dk (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-10-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed af enhver art, herunder terminsforretninger samt handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Vedtægter: 2014-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-20 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Direktion: Connie Bern Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-11-17 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-09-01 tilføjes Legale ejere: Finn Bern Olsen, Carsten Bern Olsen, Connie Bern Sørensen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-09-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Bern Olsen, Carsten Bern Olsen, Connie Bern Sørensen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2009-08-13 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Revisor: Lammeengen ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-05 tilføjes Direktion: Carsten Bern Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-10 tilføjes Revisor: Lammeengen ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-10 fjernes Revisor: Kenneth Barrett Regi.revisor FRR v/Kenneth Barrett (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Revisor: Kenneth Barrett Regi.revisor FRR v/Kenneth Barrett (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-31 fjernes Revisor: Ib Brix (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Anker Mehlbye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 165.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heldagervej 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-02-07 tilføjes Direktion: Finn Bern Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-07 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-02-07 tilføjes Navne: BERN OLSEN. HVIDOVRE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-02-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Anker Mehlbye, Ib Brix (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)