Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1992-11-17 fjernes Navne: RUDOLF LARSEN & SCHRØDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsensgade 32, 1153 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 fjernes Revisor: Børge Grann-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-17 fjernes Bestyrelse: Rudolf Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-17 fjernes Direktion: Rudolf Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre installationsarbejde, herunder køb og salg af de i forbindelse med arbejdet nødvendige materialer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-07 tilføjes Vedtægter: 1985-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsensgade 32, 1153 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-24 tilføjes Bestyrelse: Rudolf Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-24 tilføjes Direktion: Rudolf Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-24 tilføjes Navne: RUDOLF LARSEN & SCHRØDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-24 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-24 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-24 tilføjes Revisor: Børge Grann-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)