Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Kirkestræde 1, 1072 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Navne: DANMEDIA-FONDEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 fjernes Bestyrelse: Svend Bie (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 tilføjes Navne: DANMEDIA-FONDEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 fjernes Navne: ERHVERVENES FILMCENTER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jørgensen, LANDSFORENINGEN DANSK ARBEJDE (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 fjernes Direktion: Benny Würtz Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 fjernes Revisor: Erik Schwartz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Formål: Fondens formål er at støtte oplysnings-aktiviteter om dansk erhvervsliv og om forholdet mellem erhvervslivet og det øvrige samfund, samt at bidrage til at holde dansk erhvervsliv orienteret om den internationale udvikling indenfor sådant oplysningsarbejde især på AV-området (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Vedtægter: 1991-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Kirkestræde 1, 1072 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Jørgensen, LANDSFORENINGEN DANSK ARBEJDE (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Direktion: Benny Würtz Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Navne: ERHVERVENES FILMCENTER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Revisor: Erik Schwartz, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)