Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Formål | Bibranche | Legale ejere | ||||
Vedtægter | xbrl | Navne | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Reelle ejere | Hjemmeside | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-06-19 tilføjes Binavne: Titan ApS (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-18 fjernes Binavne: Autogården Rønne ApS (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejedomsudlejning samt køb og salg af personbiler (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-10 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-10 fjernes Bibranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-09 fjernes Bibranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-10 tilføjes Legale ejere: Jens Juel Jeppesen II ApS (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-10 fjernes Legale ejere: TITAN APS (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-10 tilføjes Vedtægter: 2024-06-10 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-10 tilføjes Binavne: Ejendommen Industrivej 14, Rønne ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-03 tilføjes Vedtægter: 2024-01-03 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-12-13 tilføjes Binavne: Autogården Rønne ApS, Titan Holding ApS, Titan Ejendomsselskab ApS (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-12-12 fjernes Binavne: TITAN HOLDING A/S, TITAN EJENDOMSSELSKAB A/S, AUTOGÅRDEN RØNNE A/S (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Navne: TITAN LASTVOGNE ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Vedtægter: 2023-12-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-30 fjernes Navne: TITAN LASTVOGNE A/S (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Binavne: TITAN TRUCK A/S, TITAN TRANSPORT A/S, TITAN LEASING A/S, TITAN DIESEL A/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Anne Karin Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-01 fjernes Bestyrelse: Erik Würtz Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 26, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Reelle ejere: Jens Juel Jeppesen, Danny Wendelboe Juel Jeppesen, Sheila Juel Jeppesen (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-02-27 fjernes Reelle ejere: Jens Juel Jeppesen (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-10-22 tilføjes Reelle ejere: Jens Juel Jeppesen (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-10-21 fjernes Reelle ejere: Jens Juel Jeppesen (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2021-09-09 tilføjes Hjemmeside: www.titanlastvogne.dk (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-01 fjernes Direktion: Henrik Torp Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-24 tilføjes Vedtægter: 2019-10-24 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2019-10-23 fjernes Binavne: RØNNE AUTOLAKERING A/S (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-22 tilføjes Bestyrelse: Anders Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-04-22 fjernes Bestyrelse: Mogens Poul Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jens.juel.jeppesen@titanlastvogne.dk (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-01 tilføjes Direktion: Henrik Torp Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Bibranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2013-01-01 fjernes Bibranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2014-01-26)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, håndværk og finansiering. (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2009-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør alene, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2009-09-28 tilføjes Vedtægter: 2009-09-28 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 fjernes Bibranche: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 fjernes Bibranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2014-01-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: TITAN APS (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Juel Jeppesen (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2007-08-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Autolakererier (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-20 tilføjes Bibranche: Autolakererier (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2007-08-20 tilføjes Bibranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2007-08-19 fjernes Bibranche: Autolakererier (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2007-08-19 fjernes Bibranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2007-08-20)
Den 2007-08-19 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-02 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 fjernes Revisor: Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-05 tilføjes Bestyrelse: Hans Bruun Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2005-04-05 fjernes Bestyrelse: Niels Bredgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-01 tilføjes Bibranche: Autolakererier (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-03 tilføjes Bestyrelse: Jørn Peder Therkildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-03 fjernes Bestyrelse: Hugo Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)