Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1994-04-22 fjernes Binavne: UD. SALG OG MARKETING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-22 fjernes Navne: ULF DUMINSKI FOTOGRAFI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 40, 1717 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 fjernes Revisor: Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Direktion: Ulf Jörgen Duminski (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fotografisk virksomhed samt handel, håndværk og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 tilføjes Vedtægter: 1990-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-13 tilføjes Navne: ULF DUMINSKI FOTOGRAFI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 fjernes Navne: FOTOGRAF J. DUMINSKI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 40, 1717 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-31 tilføjes Binavne: UD. SALG OG MARKETING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-31 tilføjes Direktion: Ulf Jörgen Duminski (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-31 tilføjes Navne: FOTOGRAF J. DUMINSKI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-31 tilføjes Revisor: Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)