Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 16, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 fjernes Bestyrelse: Preben Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Direktion: Preben Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 fjernes Navne: SALKO FOOD SERVICE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-14 fjernes Bestyrelse: Christine Schönowitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-05-16 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-16 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Bestyrelse: Christine Schönowitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-12 tilføjes Bestyrelse: Asmund Rødseth Fjeld (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Bestyrelse: Peter Preis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Preis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Bestyrelse: Flemming Bach Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Bestyrelse: Flemming Bach Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 fjernes Bestyrelse: Peter Preis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Navne: SALKO FOOD SERVICE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-13 fjernes Navne: SALKO CATERING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Vedtægter: 2000-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 fjernes Binavne: SALKO CATERING A/S, ADECEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Bestyrelse: Flemming Bach Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Bestyrelse: Peter Preis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 fjernes Bestyrelse: Jørgen Mazanti-Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 fjernes Direktion: Flemming Bach Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-29 fjernes Direktion: Jens Busk Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-22 fjernes Bestyrelse: Christian Søgaard Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 16, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1956-12-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Søgaard Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-12-01 tilføjes Binavne: SALKO CATERING A/S, ADECEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-12-01 tilføjes Direktion: Jens Busk Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1956-12-01 tilføjes Navne: SALKO CATERING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1956-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-12-01 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1956-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)