Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2008-03-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LEDERNES EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 tilføjes Bestyrelse: Lars Jensen (næstformand) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-06-08 fjernes Bestyrelse: Svend Askær Christensen (formand) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-06-07 fjernes Bestyrelse: Pernille Fruergård Simonsen (næstformand) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-23 tilføjes Bestyrelse: Pernille Fruergård Simonsen (næstformand) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2022-02-23 fjernes Bestyrelse: Kirsten Hvid Schmidt (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-22 fjernes Bestyrelse: Svend Askær Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-23 tilføjes Direktion: Bodil Nordestgaard Ismiris (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-23 fjernes Direktion: Svend Askær Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: TRH@lederne.dk (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: kdo@lederne.dk (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-16 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Hvid Schmidt (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-16 fjernes Bestyrelse: Vibeke Majbritt Halvorsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-16 tilføjes Direktion: Svend Askær Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kdo@lederne.dk (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: ih@lederne.dk (offentliggjort 2014-02-04)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Majbritt Halvorsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-16 fjernes Bestyrelse: Ejner Vibæk Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-10-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursus- og restaurations- virksomhed, finansiering, ejendomsdrift og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-08 tilføjes Vedtægter: 2007-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-08 fjernes Bestyrelse: Børge Mørk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-09 tilføjes Bestyrelse: Kurt Sejr Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-09 fjernes Bestyrelse: John Krogstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-25 tilføjes Bestyrelse: Annelise Molly Knørr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-25 fjernes Bestyrelse: Ole Bülow Rønman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ih@lederne.dk (offentliggjort 2014-02-04)
Den 2001-06-21 tilføjes Bestyrelse: Ole Villy Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-21 fjernes Bestyrelse: Jens Ole Brorson Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: lh@lederne.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lh@lederne.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-29 tilføjes Bestyrelse: Tommy Due Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-29 fjernes Bestyrelse: Kaj Reinholdt Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-28 tilføjes Legale ejere: LEDERNES HOVEDORGANISATION (offentliggjort 2015-05-21)
Den 1997-05-24 tilføjes Bestyrelse: Erling Hvalsø Fjeldsted Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-24 fjernes Bestyrelse: Torkill Søren Christian Østergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-11 tilføjes Bestyrelse: Ove Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 35.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-11 fjernes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-11 fjernes Bestyrelse: Peter Boll Illerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-11 fjernes Direktion: Ivan Lundhus Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-27 tilføjes Bestyrelse: Evald Skou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-27 fjernes Bestyrelse: Jørgen Holmboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-09-23 tilføjes Navne: LEDERNES AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-22 fjernes Navne: D.A.L.F. UDDANNELSES- OG KURSUSSERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Boll Illerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-09-14 fjernes Bestyrelse: Torben Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-10-21)
Den 1994-06-07 fjernes Bestyrelse: Erik Bargsteen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Bestyrelse: Torben Larsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Johannes Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-18 fjernes Direktion: Peter Thorning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-09-24 fjernes Bestyrelse: Vagn Høedt-Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-10 fjernes Bestyrelse: Johnny Steen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-12-09 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 65, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-29 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-11-29 tilføjes Direktion: Peter Thorning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-11-29 tilføjes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-29 tilføjes Navne: D.A.L.F. UDDANNELSES- OG KURSUSSERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1975-11-29 tilføjes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)