Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Revisor | Kapital | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-24 fjernes Direktion: Lene Glarborg Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-10-23 tilføjes Legale ejere: Erik Bonne Jensen (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-10-22 fjernes Legale ejere: Erik Bonne Jensen, Lene Glarborg Jensen (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-10-23 tilføjes Reelle ejere: Erik Bonne Jensen (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-16 fjernes Revisor: HANDELSSELSKABET AF 9. JULI 2002 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 tilføjes Revisor: HANDELSSELSKABET AF 9. JULI 2002 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 fjernes Revisor: Jørgen Knuthsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med autodele og andet tilbehør og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Legale ejere: Erik Bonne Jensen, Lene Glarborg Jensen (offentliggjort 2015-12-02)
Den 1996-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Vedtægter: 1996-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Navne: BONNE JENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-25 fjernes Navne: LENE GLARBORG JENSEN AUTODELE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 32, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-15 tilføjes Direktion: Lene Glarborg Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1975-12-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-15 tilføjes Navne: LENE GLARBORG JENSEN AUTODELE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-12-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1975-12-15 tilføjes Revisor: Jørgen Knuthsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)