Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Asbjørn Nielsen | 30.09.1975 | 12.02.1992 | direktion |
Poul Valdemar Steffensen | 30.09.1975 | 27.12.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Torben Nielsen | 30.09.1975 | 12.02.1992 | bestyrelse |
Bent Asbjørn Nielsen | 30.09.1975 | 12.02.1992 | bestyrelse |
Ivan Høgfeldt Pedersen | 30.09.1975 | 12.02.1992 | bestyrelse |
Lars Raahauge | 30.09.1975 | 25.11.1991 | bestyrelse |
Poul Valdemar Steffensen | 30.09.1975 | 30.11.1990 | bestyrelse |
Povl Grønvald Fynbo | 30.09.1975 | 27.12.1989 | bestyrelse |