Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Connie Lis Nielsen | 29.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Leif Otto Andersen | 12.02.1909 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hecht | 12.02.1909 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Boas Fich | 27.05.2008 | 29.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Urban Ecksteen Jessen | 12.02.1909 | 27.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Svend Humle Jørgensen | 12.02.1909 | 01.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Svend Peter Hartvig Alrik | 12.02.1909 | 17.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Osvald Amter | 12.02.1909 | 25.07.1991 | bestyrelsesmedlem |