Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-07-17 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SKANSEODDEN. (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2009-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SKANSEODDEN. (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2012-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S DOMOS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: INVEST SYD 2007 ApS. (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, 4. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Bestyrelse: Kasper Kousgaard Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Binavne: SKP INVEST A/S (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Direktion: Lise Lotte Poulsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: poulsen@skp-gruppen.dk (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Legale ejere: SKP A/S (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Navne: VENTURE INVEST SKP A/S (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Reelle ejere: Lise Lotte Poulsen (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: poulsen@skp-gruppen.dk (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-04-02 fjernes Kontaktoplysninger: svend@skp-gruppen.dk (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-25 tilføjes Bestyrelse: Marianne Kousgaard Loynes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-01-25 tilføjes Direktion: Lise Lotte Poulsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-01-25 tilføjes Reelle ejere: Lise Lotte Poulsen (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-01-25 fjernes Reelle ejere: Svend Aage Kousgaard Poulsen (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-01-24 fjernes Reelle ejere: Lise Lotte Poulsen (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-12-29 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Kousgaard Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-29 fjernes Direktion: Svend Aage Kousgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, 4. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-13 tilføjes Legale ejere: SKP A/S (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2013-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2013-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2013-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Investeringer af enhver art, køb og salg, udlejning, konsulentassistance, administration samt anden virksomhed efter direktionens vurdering. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2013-04-03 tilføjes Navne: VENTURE INVEST SKP A/S (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2013-04-02 fjernes Navne: SKP INVEST A/S (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2013-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, bestyrelsesformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2013-04-03 tilføjes Vedtægter: 2013-04-03 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2013-04-03 fjernes Binavne: VENTURE-INVEST SKP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGFELDT MIKKELSEN V/H C LANGFELDT MIKKELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: svend@skp-gruppen.dk (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2008-04-01 tilføjes Bestyrelse: Lise Lotte Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2008-04-01 fjernes Bestyrelse: Jens Højmose Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Lise Lotte Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 fjernes Direktion: Lise Lotte Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-11-02)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2005-11-29 tilføjes Bestyrelse: Kasper Kousgaard Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2005-11-29 fjernes Bestyrelse: Keld Pagh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGFELDT MIKKELSEN V/H C LANGFELDT MIKKELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2002-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-07-05)
Den 2002-03-19 tilføjes Navne: SKP INVEST A/S (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2002-03-18 fjernes Navne: VENTURE-INVEST SKP A/S (offentliggjort 2000-05-25)
Den 2000-11-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGFELDT MIKKELSEN V/H C LANGFELDT MIKKELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-07-05)
Den 2000-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 1, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-11-02)
Den 2000-07-04 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-25 tilføjes Binavne: VENTURE-INVEST SKP A/S, SKP INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-17 tilføjes Bestyrelse: Keld Pagh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-17 tilføjes Navne: VENTURE-INVEST SKP A/S (offentliggjort 2000-05-25)
Den 2000-04-16 fjernes Navne: VENTURE-INVEST SKP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2000-04-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-17 fjernes Binavne: BOLIG HADSTEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-26 tilføjes Navne: VENTURE-INVEST SKP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-25 fjernes Navne: BOLIG HADSTEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-25 fjernes Direktion: Lise Lotte Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 tilføjes Reelle ejere: Lise Lotte Poulsen, Svend Aage Kousgaard Poulsen (offentliggjort 2019-04-07)
Den 1995-12-22 tilføjes Navne: BOLIG HADSTEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-21 fjernes Navne: SØREN PETER VESTERGAARD ApS, HADSTEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 fjernes Direktion: Søren Peter Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 1994-10-31 fjernes Revisor: Risskov Revisionskontor A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 1, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-27 tilføjes Binavne: BOLIG HADSTEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-27 tilføjes Direktion: Søren Peter Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-27 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-27 tilføjes Navne: SØREN PETER VESTERGAARD ApS, HADSTEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 1975-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 1975-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-08)
Den 1975-11-27 tilføjes Revisor: Risskov Revisionskontor A/S, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S, REVISIONSFIRMAET LANGFELDT MIKKELSEN V/H C LANGFELDT MIKKELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-08)