Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Bjørn Christiansen | 01.10.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Iqbal Singh Padda | 01.01.2017 | 01.10.2017 | adm. dir |
Sten Daugaard | 01.07.2008 | 31.12.2011 | direktør |
Jørgen Vig Knudstorp | 21.10.2004 | 01.01.2017 | adm. dir |
Jens Jesper Ovesen | 21.10.2004 | 02.05.2005 | direktør |
Stig Toftgaard | 18.08.2000 | 01.06.2002 | direktør |
Torben Ballegaard Sørensen | 18.08.2000 | 15.03.2001 | direktør |
Poul Plougmann | 15.10.1999 | 08.01.2004 | direktør |
Poul Plougmann | 01.10.1998 | 15.10.1999 | direktør |
Kjeld Kirk Kristiansen | 24.04.1996 | 21.10.2004 | adm. dir |
Christian Majgaard Nielsen | 19.12.1975 | 18.08.2000 | direktør |
Kjeld Møller Pedersen | 19.12.1975 | 01.02.1999 | direktør |
John Bøndergaard | 19.12.1975 | 01.10.1998 | direktør |
Niels Christian Jensen | 19.12.1975 | 03.04.1998 | direktør |
Torsten Erik Rasmussen | 19.12.1975 | 31.01.1997 | direktør |
Stig Christensen | 19.12.1975 | 08.02.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ilkka Matias Paananen | 26.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ebiojo Abieyuwa Cleopatra Atawodi | 26.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Fiona Eleanor Dawson | 25.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Sweeney | 04.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Vig Knudstorp | 27.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kirk Kristiansen | 27.02.2020 | formand |
Søren Thorup Sørensen | 27.02.2020 | næstformand |
Jan Thorsgaard Nielsen | 02.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Vig Knudstorp | 01.05.2017 | 26.02.2020 | formand |
Thomas Kirk Kristiansen | 02.05.2016 | 26.02.2020 | næstformand |
Kjeld Kirk Kristiansen | 02.05.2016 | 30.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Eva Merete Søfelde Berneke | 27.05.2011 | 26.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Thorup Sørensen | 06.05.2010 | 26.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nordahl Ravnbøl | 23.09.2008 | 09.10.2009 | næstformand |
Niels Jacobsen | 10.04.2008 | 01.05.2017 | formand |
Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille | 10.04.2008 | 27.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Poul Hartvig Nielsen | 10.04.2008 | 23.09.2008 | næstformand |
Kåre Schultz | 23.04.2007 | 28.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kirk Kristiansen | 23.04.2007 | 01.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Kirk Kristiansen | 23.04.2007 | 01.05.2016 | næstformand |
Torben Ballegaard Sørensen | 23.04.2007 | 02.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gunner Bertelsen Brock | 23.04.2007 | 10.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Mads Øvlisen | 23.04.2007 | 10.04.2008 | formand |
Jørgen Vig Knudstorp | 26.04.2006 | 23.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jesper Ovesen | 26.04.2006 | 23.04.2007 | formand |
Poul Hartvig Nielsen | 02.05.2005 | 23.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Kirk Kristiansen | 02.05.2005 | 26.04.2006 | formand |
Anders Christer Moberg | 29.04.1999 | 02.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Mads Øvlisen | 24.04.1996 | 02.05.2005 | formand |
Lars Gunnar Bertelson Brock | 26.04.1995 | 02.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Johansen | 19.12.1975 | 02.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lars Erik Kann-Rasmussen | 19.12.1975 | 02.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bent Skov | 19.12.1975 | 29.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Holck-Andersen | 19.12.1975 | 24.04.1996 | formand |
Arne Christian Johansen | 19.12.1975 | 20.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Borch | 19.12.1975 | 21.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Godtfred Kirk Christiansen | 19.12.1975 | 21.05.1993 | formand |
Ove Gundtoft | 19.12.1975 | 27.08.1991 | bestyrelsesmedlem |
Erik Viuff Quistgaard | 19.12.1975 | 14.05.1990 | bestyrelsesmedlem |