Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Reimesch Koefoed | 20.04.1993 | 28.01.1994 | direktion |
Dimitre Vassilev Popov | 20.12.1975 | 08.02.2001 | direktion |
Bjørn Stiedl | 20.12.1975 | 20.04.1993 | direktion |
Holger Vindeløv | 20.12.1975 | 08.03.1993 | direktion |
Jens Modeweg-Hansen | 20.12.1975 | 11.06.1990 | direktion |
Holger Vindeløv | 20.12.1975 | 25.05.1989 | direktion |