Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Thomas Kaufmann | 27.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gerhard Kaufmann | 16.08.1968 | 27.12.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Camilla Franciska Arhoff Kaufmann | 10.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Thomas Kaufmann | 27.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Oliver Kaufmann | 27.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Michael Kaufmann | 27.12.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Michael Kaufmann | 11.10.2013 | 26.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Thomas Kaufmann | 11.10.2013 | 26.12.2022 | formand |
Gerhard Kaufmann | 16.08.1968 | 27.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henning Gorm Sørensen | 16.08.1968 | 25.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Eva Lilian Kaufmann | 16.08.1968 | 28.04.1998 | suppleant |