Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Holmbom | 18.10.2005 | 02.01.2012 | direktion |
Kaj Harald Torp Holmbom | 19.06.1970 | 18.10.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Holmbom | 18.10.2005 | 02.01.2012 | bestyrelse |
Søren Holmbom | 18.10.2005 | 02.01.2012 | bestyrelse |
Anne Mette Holmbom | 18.10.2005 | 02.01.2012 | bestyrelse |
Niels Erik Qvist Krüger | 19.06.1970 | 02.01.2012 | bestyrelse |
Birte Holmbom | 19.06.1970 | 02.01.2012 | formand |
Kaj Harald Torp Holmbom | 19.06.1970 | 18.10.2005 | bestyrelse |
Tina Holmbom | 19.06.1970 | 01.10.1993 | bestyrelse |
Søren Holmbom | 19.06.1970 | 01.10.1993 | bestyrelse |
Anne Mette Holmbom | 19.06.1970 | 01.10.1993 | bestyrelse |
Poul Qvist Krüger | 19.06.1970 | 06.12.1989 | bestyrelse |