Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1999-07-02 fjernes Binavne: KNUD LOUS A/S, FOREST PRODUCTS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-02 fjernes Navne: HC-PAPIR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 8, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Bestyrelse: Sven Rosman (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Direktion: Ole Frede Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1978-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Bestyrelse: Jan Peter Kullberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 fjernes Bestyrelse: Martin Carl Svalstedt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Navne: HC-PAPIR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Direktion: Peter Bülow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive import af og handel engros med papir, papirvarer, kontorartikler og dermed beslægtede varegrupper samt fabrikation af papirvarer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Vedtægter: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 fjernes Navne: L. SIMON A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-12 tilføjes Bestyrelse: Martin Carl Svalstedt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-12 fjernes Bestyrelse: Ib Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-25 fjernes Bestyrelse: Lars Bengtsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-25 fjernes Direktion: Kristian Valdemar Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 fjernes Bestyrelse: Ture Lennart Sjoberg (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 fjernes Direktion: Verner Sandager Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-14 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Mørch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-29 fjernes Bestyrelse: Nils Sune Pettersson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-20 fjernes Bestyrelse: Arne Alm (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1978-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 8, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Bestyrelse: Arne Alm (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Binavne: KNUD LOUS A/S, FOREST PRODUCTS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Direktion: Verner Sandager Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Navne: L. SIMON A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Revisor: Green IV ApS, ERNST & YOUNG Danmark A/S, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)