Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Thunbo Christensen | 24.05.2000 | 03.09.2014 | direktion |
Vibeke Fode | 17.09.1975 | 24.05.2000 | direktion |
Christian Fode | 17.09.1975 | 05.09.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Thunbo Christensen | 24.05.2000 | 03.09.2014 | bestyrelse |
Vibeke Fode | 17.09.1975 | 03.09.2014 | bestyrelse |
Christian Fode | 17.09.1975 | 03.09.2014 | bestyrelse |
Christian Fode | 17.09.1975 | 24.05.2000 | bestyrelse |
Carl-Aage Arnt | 17.09.1975 | 05.09.1991 | bestyrelse |
Per Børge Even Olsen | 17.09.1975 | 05.09.1991 | bestyrelse |