Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-10-11 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET MKG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 37, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Bestyrelse: Per Gotfred Saugman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Direktion: Oluf Vagn Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet A. Langkilde Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, agentur- og forlagsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-20 tilføjes Vedtægter: 1986-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 37, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-03-22 tilføjes Bestyrelse: Per Gotfred Saugman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-03-22 tilføjes Direktion: Oluf Vagn Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-03-22 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET MKG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-03-22 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet A. Langkilde Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)