Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Viveca Anna Helena Møller | 07.09.1984 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Petersen | 27.11.1997 | 28.02.2002 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Møller | 02.05.2019 | formand |
Kiva Bech Andersen | 31.03.2012 | bestyrelse |
Viveca Anna Helena Møller | 07.09.1984 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Møller | 07.09.1984 | 06.12.2018 | formand |
Peter Ulf Møller | 07.09.1984 | 31.03.2012 | bestyrelse |
Thomas Møller | 07.09.1984 | 23.08.1989 | bestyrelse |