Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 fjernes Binavne: MAERSK LINE IRAN A/S (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-17 tilføjes Navne: MAERSK MIDDLE EAST A/S (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-16 fjernes Navne: MAERSK IRAN A/S (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-17 tilføjes Vedtægter: 2021-03-17 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Cyril Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-05-28 fjernes Bestyrelse: Christian Juul-Nyholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Bestyrelse: Caroline Sundorph Pontoppidan (formand) (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-03 fjernes Bestyrelse: Jakob Stausholm (formand) (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 tilføjes Bestyrelse: Christian Juul-Nyholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2016-06-23 fjernes Bestyrelse: Caroline Sundorph Pontoppidan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-23 tilføjes Vedtægter: 2016-06-23 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Bestyrelse: Caroline Sundorph Pontoppidan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-31 fjernes Bestyrelse: Lars Østergaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-05-01 tilføjes Vedtægter: 2015-05-01 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2014-07-11 tilføjes Bestyrelse: Casper Munch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Bestyrelse: Søren Strøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Direktion: Casper Munch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Direktion: Søren Strøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Bestyrelse: Søren Strøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 fjernes Bestyrelse: Martin Albert Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Direktion: Søren Strøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 fjernes Direktion: Martin Albert Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2014-12-01)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2014-12-01)
Den 2012-12-13 tilføjes Direktion: Martin Albert Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 fjernes Direktion: Firmaet A.P. Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skibsfart, befragtning og lignende virksomhed, men det har tillige til formål at drive anden transportvirksomhed, handel og industriel virksomhed i indland og udland inden for de grænser, bestyrelsen finder rigtige (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes og forpligtes i alle forhold af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen eller af to medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 tilføjes Vedtægter: 2012-12-13 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2012-06-19 tilføjes Bestyrelse: Jakob Stausholm (formand) (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2012-06-19 fjernes Bestyrelse: Peter Rønnest Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Østergaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2011-08-01 fjernes Bestyrelse: Robbert Jan van Trooijen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Legale ejere: MAERSK LINE AGENCY HOLDING A/S (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2010-01-27 tilføjes Bestyrelse: Robbert Jan van Trooijen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-27 fjernes Bestyrelse: Tommy Bro Mølgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2014-12-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-24 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Henriks (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 fjernes Bestyrelse: Michael Villi Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Bestyrelse: Michael Villi Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 fjernes Bestyrelse: Mogens Christian Evald Kjølbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Bestyrelse: Marc Eugene Charles Gijsbrechts (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Kjædegaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Bestyrelse: Tommy Bro Mølgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Bestyrelse: Morten Nicolaisen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-27 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-27 fjernes Revisor: Jørgen Frank Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-10 tilføjes Bestyrelse: Mogens Christian Evald Kjølbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-10 fjernes Bestyrelse: Michael Villi Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Nicolaisen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 fjernes Bestyrelse: Flemming E Ipsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Binavne: MAERSK LINE IRAN A/S (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2000-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2000-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 tilføjes Navne: MAERSK IRAN A/S (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2000-05-29 fjernes Navne: MAERSK IRAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-07-06)
Den 2000-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-30 fjernes Binavne: MAERSK LINE IRAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Kjædegaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Bestyrelse: Palle Juhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Revisor: Aksel Niels Runge Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Bestyrelse: Flemming E Ipsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 fjernes Bestyrelse: Knud Elmholdt Stubkjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-10 tilføjes Bestyrelse: Knud Elmholdt Stubkjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 fjernes Bestyrelse: Flemming Robert Jacobs (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-29 tilføjes Bestyrelse: Michael Villi Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-29 fjernes Bestyrelse: Eivind Drachmann Kolding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Bestyrelse: Eivind Drachmann Kolding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 fjernes Bestyrelse: Tomas Dyrbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Bestyrelse: Eivind Drachmann Kolding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 fjernes Bestyrelse: Heinrich Nissen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Møller Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 fjernes Bestyrelse: Leif Vilhelm Arnesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Navne: MAERSK IRAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-02 fjernes Navne: MAERSK LINE IRAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-21 tilføjes Bestyrelse: Leif Vilhelm Arnesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-21 tilføjes Binavne: MAERSK LINE IRAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-21 tilføjes Direktion: Firmaet A.P. Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-21 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-21 tilføjes Navne: MAERSK LINE IRAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-21 tilføjes Revisor: Aksel Niels Runge Johansen, Jørgen Frank Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)