Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Møller Nielsen | 10.10.2002 | 02.02.2004 | direktion |
Palle Knud Madsen | 01.09.1975 | 09.05.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Nielsen | 16.09.2002 | 09.05.2005 | bestyrelse |
Palle Knud Madsen | 01.09.1975 | 09.05.2005 | bestyrelse |
Jesper Tvermoes | 01.09.1975 | 09.05.2005 | bestyrelse |
Fridan Victor Gibo | 01.09.1975 | 16.09.2002 | bestyrelse |