Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse |
Den 2012-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Anders Nielsens Vej 21, 1. tv., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-03 fjernes Direktion: Frits Arnold Schafer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-03 fjernes Navne: AHRENST & SCHÆFER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-09-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Vedtægter: 2009-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anders Nielsens Vej 21, 1. tv., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongstedlundvej 6, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-06-29)
Den 2006-08-08 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Revisor: Jørgen Skov Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-05 tilføjes Navne: AHRENST & SCHÆFER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-04 fjernes Navne: ØSTHIMMERLANDS AVIS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongstedlundvej 6, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-26 tilføjes Direktion: Frits Arnold Schafer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-26 tilføjes Navne: ØSTHIMMERLANDS AVIS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-09-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Revisor: Jørgen Skov Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)