Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Bruno Boye Rasmussen | 13.11.2018 | direktør |
Helle Rasmussen | 21.10.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Rasmussen | 02.12.2002 | 24.10.2003 | direktør |
Erik Bruno Boye Rasmussen | 20.09.1975 | 21.10.2004 | direktør |
Erik Sigfred Ørum Sørensen | 20.09.1975 | 01.02.1995 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Boye Rasmussen | 01.12.2010 | 13.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erik Bruno Boye Rasmussen | 31.10.2007 | 13.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Erik Kornerup Jensen | 31.10.2007 | 09.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Laurits Peter Boye Rasmussen | 21.10.2004 | 31.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Helle Rasmussen | 24.10.2003 | 13.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henning Dam Nielsen | 24.10.2003 | 01.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Erik Bruno Boye Rasmussen | 09.10.2003 | 21.10.2004 | bestyrelsesmedlem |